Hanes ariannol THE KING'S HALL AND COLLEGE OF BRASENOSE IN OXFORD
Rhif yr elusen: 1143447
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £15.30m | £16.62m | £16.93m | £19.16m | £17.72m | |
|
Cyfanswm gwariant | £13.50m | £12.43m | £12.60m | £13.23m | £15.97m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £331.90k | £269.80k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £2.60m | £3.23m | £1.91m | £3.13m | £1.68m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £323.00k | £245.00k | £52.00k | £307.00k | £39.00k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £6.13m | £5.37m | £5.25m | £6.05m | £6.67m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £518.00k | £558.00k | £554.00k | £1.25m | £557.00k | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £6.73m | £7.97m | £9.96m | £10.81m | £9.21m | |
|
Incwm - Arall | £42.00k | £361.00k | £319.00k | £118.00k | £681.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £30.00k | £166.00k | £778.00k | £411.00k | £260.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £12.24m | £11.33m | £11.48m | £12.85m | £14.27m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £1.26m | £1.10m | £1.12m | £386.00k | £1.69m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £14.00k | £20.00k | £21.00k | £36.00k | £34.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £428.00k | £540.00k | £663.00k | £0 | £881.00k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.