ymddiriedolwyr DONNINGTON DOORSTEP
Rhif yr elusen: 1144821
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNCILLOR JOHN STUART TANNER | Cadeirydd | 28 November 2011 |
|
|
||||
Councillor Rosie Rawle | Ymddiriedolwr | 20 September 2022 |
|
|
||||
Lawrence Littledale | Ymddiriedolwr | 28 November 2021 |
|
|
||||
Evin Abrishami | Ymddiriedolwr | 18 October 2021 |
|
|
||||
Richard Tarver | Ymddiriedolwr | 18 October 2021 |
|
|||||
Lucy Frances Pegg | Ymddiriedolwr | 18 October 2021 |
|
|
||||
Brad Baines | Ymddiriedolwr | 18 October 2021 |
|
|
||||
Patricia Lindsey Kennedy | Ymddiriedolwr | 01 May 2018 |
|
|||||
MASAKO SPARROWHAWK | Ymddiriedolwr | 29 January 2014 |
|
|
||||
Christine Mary Simm | Ymddiriedolwr | 04 November 2011 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.