ymddiriedolwyr RUTHIN CHRISTIAN FELLOWSHIP
Rhif yr elusen: 1143713
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin Jeffrey Sweeney | Ymddiriedolwr | 17 October 2021 |
|
|
||||
Norman Stuart Jones | Ymddiriedolwr | 13 October 2019 |
|
|
||||
Dr Geraint Llwyd Owens PhD | Ymddiriedolwr | 07 October 2018 |
|
|
||||
Joseph William Angell BVSc MRCVS | Ymddiriedolwr | 18 May 2014 |
|
|
||||
Cher Davies | Ymddiriedolwr | 05 February 2014 |
|
|
||||
KURT THOMAS JOHN FRANCIS BA HONS | Ymddiriedolwr | 19 August 2011 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.