Hanes ariannol UNIVERSITY OF MANCHESTER STUDENTS' UNION
Rhif yr elusen: 1144146
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £7.71m | £6.25m | £3.99m | £14.12m | £7.77m | |
|
Cyfanswm gwariant | £8.36m | £8.45m | £3.88m | £6.89m | £7.70m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £14.09k | £7.01k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £2.63m | £2.58m | £2.59m | £2.68m | £2.96m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £4.86m | £3.26m | £1.06m | £4.17m | £4.76m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £224.04k | £401.89k | £341.87k | £98.56k | £54.01k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £795 | £3.11k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £7.17m | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.93m | £2.49m | £2.09m | £2.33m | £2.63m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £5.09m | £3.52m | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £41.51k | £39.55k | £21.59k | £31.02k | £41.92k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £341.28k | £2.44m | £1.79m | £4.55m | £5.08m |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.