ymddiriedolwyr SWANFIELD CHAPEL
Rhif yr elusen: 1143499
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROBERT ALAN WAKEFORD | Cadeirydd | 05 June 2013 |
|
|
||||||||||||||||||||
Thomas Strivens | Ymddiriedolwr | 17 May 2024 |
|
|
||||||||||||||||||||
EUAN HECTOR MENZIES | Ymddiriedolwr | 16 May 2014 |
|
|||||||||||||||||||||
DAVID KEITH WAKEFORD | Ymddiriedolwr | 05 June 2013 |
|
|
||||||||||||||||||||
LEE DARREN JERROMES | Ymddiriedolwr | 23 August 2011 |
|
|
||||||||||||||||||||
DAVID JOHN THURLOW | Ymddiriedolwr | 18 August 2011 |
|
|
||||||||||||||||||||
TREVOR ERNEST JAMES | Ymddiriedolwr | 18 August 2011 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.