ymddiriedolwyr RACE EQUALITY FIRST LIMITED
Rhif yr elusen: 1143830
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Khalid Osman | Cadeirydd | 23 June 2023 |
|
|
||||||
Reynette Roberts | Ymddiriedolwr | 23 June 2023 |
|
|
||||||
Sakina Jamal | Ymddiriedolwr | 23 June 2023 |
|
|
||||||
GURMIT RANDHAWA | Ymddiriedolwr | 23 June 2023 |
|
|
||||||
Hugh Dela Cruz | Ymddiriedolwr | 09 September 2022 |
|
|
||||||
Captain Catherine Burton FRAeS | Ymddiriedolwr | 24 June 2022 |
|
|
||||||
Samina Khan | Ymddiriedolwr | 24 June 2022 |
|
|||||||
Professor Meena Upadhyaya | Ymddiriedolwr | 09 July 2021 |
|
|||||||
Kebba Manneh | Ymddiriedolwr | 09 July 2021 |
|
|
||||||
Mutaher Jehan Khatib | Ymddiriedolwr | 24 July 2020 |
|
|
||||||
Mohammad Taha Idris OBE, JP | Ymddiriedolwr | 24 July 2020 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.