Hanes ariannol ST CATHERINE'S COLLEGE IN THE UNIVERSITY OF OXFORD
Rhif yr elusen: 1143817
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £12.12m | £11.03m | £10.30m | £15.65m | £18.09m | |
|
Cyfanswm gwariant | £12.90m | £11.00m | £11.10m | £14.49m | £13.68m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £2.74m | £2.27m | £1.00m | £878.00k | £995.00k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £675.00k | £260.00k | £98.00k | £674.00k | £1.67m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £9.22m | £7.62m | £7.19m | £9.62m | £10.63m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £2.74m | £2.27m | £1.00m | £878.00k | £811.50k | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £2.17m | £2.76m | £2.52m | £5.29m | £5.77m | |
|
Incwm - Arall | £42.00k | £386.00k | £485.00k | £65.00k | £21.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £11.75m | £9.89m | £10.09m | £13.27m | £12.23m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £589.00k | £565.00k | £408.00k | £555.00k | £717.00k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £0 | £0 | £24.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £171.00k | £177.00k | £156.00k | £136.00k | £214.00k | |
|
Gwariant - Arall | £566.00k | £554.00k | £597.00k | £661.00k | £734.00k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.