ymddiriedolwyr THE KIER FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1144803
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benjamin Luke Hayes | Cadeirydd | 17 April 2018 |
|
|
||||
David Graham Taylor | Ymddiriedolwr | 01 February 2023 |
|
|
||||
Demi Jean Patricia Hawkes | Ymddiriedolwr | 19 October 2022 |
|
|
||||
Jaime Foong Yi Tham | Ymddiriedolwr | 29 September 2022 |
|
|
||||
Nicola Clare Watkins | Ymddiriedolwr | 23 September 2022 |
|
|
||||
Donna Louise Howard | Ymddiriedolwr | 24 August 2022 |
|
|
||||
Daniel John Foley | Ymddiriedolwr | 09 March 2020 |
|
|
||||
Kirstin Alison Armsden | Ymddiriedolwr | 09 March 2020 |
|
|
||||
Luke David Brown | Ymddiriedolwr | 09 March 2020 |
|
|
||||
Adrian James Petticrew | Ymddiriedolwr | 09 March 2020 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.