Hanes ariannol ST DAVID'S CHURCH IN WALES SCHOOL PARENT TEACHERS ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1143838
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 01/04/2017 | 01/04/2018 | 01/04/2019 | 01/04/2020 | 01/04/2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £7.20k | £7.67k | £4.25k | £1.55k | £38 | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.36k | £5.98k | £6.77k | £2.11k | £716 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.