Dogfen lywodraethu WILTSHIRE AIR AMBULANCE CHARITABLE TRUST
Rhif yr elusen: 1144097
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 11/10/2011 NOW ARTICLES ADOPTED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 04/12/2013 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 01/07/2015 AS REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 14/07/2015 as amended on 04 Dec 2019
Gwrthrychau elusennol
THE RELIEF OF SICKNESS AND INJURY AND PROTECTION OF HUMAN LIFE BY PROVIDING AND SUPPORTING AN AIR AMBULANCE SERVICE FOR THE COUNTY OF WILTSHIRE AND ADJACENT COUNTIES.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
THE COUNTY OF WILTSHIRE AND ADJACENT COUNTIES.
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.