Hanes ariannol AGE UK BARNSLEY
Rhif yr elusen: 1144123
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £641.25k | £676.80k | £775.68k | £1.10m | £1.39m | |
|
Cyfanswm gwariant | £628.14k | £697.07k | £700.14k | £979.57k | £1.28m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £124.87k | £117.37k | £34.82k | £190.92k | £707.00k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £19.38k | £85.15k | £239.37k | £188.26k | £73.05k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £139.93k | £229.52k | £284.21k | £439.91k | £241.39k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £226.50k | £218.64k | £232.47k | £257.91k | £265.61k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £266.75k | £227.67k | £259.00k | £406.94k | £867.41k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £8.06k | £965 | £0 | £198 | £11.05k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £461 | £0 | £0 | £0 | £4.99k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £437.30k | £498.76k | £558.60k | £794.88k | £1.07m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £190.85k | £198.31k | £141.54k | £184.69k | £208.38k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £2.16k | £5.71k | £4.25k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.