ymddiriedolwyr THE ARTS SOCIETY STEYNING
Rhif yr elusen: 1147800
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jane Ann Bennett | Ymddiriedolwr | 10 June 2024 |
|
|
||||
Barbara Leigh | Ymddiriedolwr | 12 June 2023 |
|
|
||||
Alan Shirt | Ymddiriedolwr | 05 July 2022 |
|
|
||||
Catherine Mary Carlyle Harrison | Ymddiriedolwr | 13 June 2022 |
|
|
||||
Peter Hicks | Ymddiriedolwr | 09 April 2021 |
|
|
||||
Stephen Bullon | Ymddiriedolwr | 04 December 2020 |
|
|
||||
David Wise | Ymddiriedolwr | 10 February 2020 |
|
|
||||
Gerard BAGLEY | Ymddiriedolwr | 11 February 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.