Hanes ariannol ENCOMPASS SOUTHWEST
Rhif yr elusen: 1145286
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £433.54k | £565.60k | £891.43k | £979.11k | £1.49m | |
|
Cyfanswm gwariant | £380.91k | £544.98k | £749.98k | £963.65k | £1.38m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £146.52k | £181.49k | £338.96k | £628.64k | £1.01m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £10.50k | N/A | £3.40k | £6.15k | £5.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £349.03k | £542.69k | £524.01k | £1.05m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £0 | £468 | £542 | £350 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £213.10k | £348.11k | £454.31k | £439.11k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £272 | £159 | £254 | £1.63k | |
|
Incwm - Arall | N/A | £3.20k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £544.98k | £749.98k | £963.65k | £1.38m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £0 | £0 | £0 | £738 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £2.37k | £2.45k | £2.95k | £2.82k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.