ymddiriedolwyr ONE-EIGHTY LIMITED
Rhif yr elusen: 1147546
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tina Ann Elder | Cadeirydd | 12 November 2019 |
|
|||||
Andrew William Davison | Ymddiriedolwr | 08 November 2022 |
|
|
||||
Lisa-Marie Jones | Ymddiriedolwr | 27 June 2021 |
|
|
||||
Andrew Souter | Ymddiriedolwr | 03 March 2020 |
|
|
||||
Dr Hilary Johnson | Ymddiriedolwr | 08 January 2019 |
|
|
||||
Alison Clare Pierazzini | Ymddiriedolwr | 01 September 2016 |
|
|
||||
JONATHAN FISHER | Ymddiriedolwr | 10 June 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.