ymddiriedolwyr STAMFORD STREET PASTORS INITIATIVE
Rhif yr elusen: 1144521
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vivenne Jean Higgins | Ymddiriedolwr | 01 October 2020 |
|
|
||||
Ian George Husbands | Ymddiriedolwr | 12 February 2019 |
|
|
||||
Graham Peter Ellis | Ymddiriedolwr | 08 January 2019 |
|
|
||||
Rev John James Samuel McGarrigle | Ymddiriedolwr | 04 September 2018 |
|
|
||||
Ishobel McNab | Ymddiriedolwr | 04 September 2018 |
|
|
||||
David Wheeler | Ymddiriedolwr | 09 November 2017 |
|
|
||||
SEAN LOAKES | Ymddiriedolwr | 15 October 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.