Hanes ariannol HOME-START HAMPSHIRE
Rhif yr elusen: 1144661
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £970.40k | £493.20k | £662.61k | £666.24k | £510.07k | |
|
Cyfanswm gwariant | £502.20k | £556.13k | £574.24k | £573.86k | £712.37k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £37.25k | £50.50k | £80.84k | £121.47k | £66.57k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £477.45k | N/A | £46.41k | £52.17k | £29.95k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | N/A | £588.34k | £595.14k | £436.11k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £3.61k | N/A | £0 | £0 | £2.31k | |
|
Incwm - Arall | £489.34k | N/A | £27.86k | £18.93k | £41.71k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £66.49k | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £419.94k | N/A | £574.24k | £573.86k | £656.55k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £14.28k | N/A | £0 | £0 | £55.82k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £82.26k | N/A | £96.88k | £87.16k | £151.68k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £67.97k | N/A | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.