Hanes ariannol Defence Medical Rehabilitation Centre Benevolent Fund
Rhif yr elusen: 1144331
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2014 | 31/03/2015 | 31/03/2016 | 31/03/2017 | 31/03/2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £168.21k | £796.12k | £103.93k | £81.77k | £604.61k | |
|
Cyfanswm gwariant | £81.31k | £132.26k | £210.74k | £279.71k | £286.13k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £792.12k | N/A | N/A | £533.93k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £0 | N/A | N/A | £64.19k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £3.32k | N/A | N/A | £4.34k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £518 | N/A | N/A | £402 | |
|
Incwm - Arall | N/A | £166 | N/A | N/A | £1.75k | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £119.38k | N/A | N/A | £285.95k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | N/A | £180 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £804 | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £12.07k | N/A | N/A | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.