Hanes ariannol MANHOOD WILDLIFE AND HERITAGE
Rhif yr elusen: 1147335
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (22 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £193.21k | £175.68k | £137.42k | £67.61k | £38.13k | |
|
Cyfanswm gwariant | £205.00k | £162.46k | £118.03k | £44.12k | £44.47k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £4.96k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £15.12k | £3.84k | £430 | £950 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.