Hanes ariannol ORPHANS IN NEED
Rhif yr elusen: 1144812
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/01/2019 | 31/01/2020 | 31/01/2021 | 31/01/2022 | 31/01/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £11.59m | £10.38m | £12.79m | £16.00m | £15.77m | |
|
Cyfanswm gwariant | £11.59m | £10.97m | £9.87m | £14.57m | £12.36m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £1.41k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £11.58m | £10.35m | £12.74m | £15.96m | £15.72m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £29.24k | £33.38k | £1.41k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £14.93k | £27.49k | £18.94k | £10.83k | £51.38k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £18 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £10.15m | £9.57m | £8.36m | £12.82m | £10.80m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £1.21m | £1.40m | £1.33m | £1.73m | £1.55m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £80.03k | £52.85k | £48.31k | £34.36k | £39.17k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £9.38m | £8.83m | £7.57m | £11.87m | £9.79m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £238.47k | £0 | £173.37k | £24.15k | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.