Hanes ariannol THE ROYAL WELSH REGIMENTAL MUSEUM TRUST
Rhif yr elusen: 1145031
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £99.23k | £94.55k | £555.74k | £104.87k | £481.16k | |
|
Cyfanswm gwariant | £94.56k | £120.82k | £118.50k | £80.36k | £89.32k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £138.00k | £32.85k | £11.06k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | £536.49k | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | £1.78k | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | £11.05k | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | £6.27k | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | £150 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | £360 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | £116.70k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | £1.80k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | £126 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.