ymddiriedolwyr THE ROYAL WELSH REGIMENTAL MUSEUM TRUST
Rhif yr elusen: 1145031
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rosemarie Harris | Ymddiriedolwr | 31 January 2023 |
|
|
||||
Colonel Sion Duncan Walker | Ymddiriedolwr | 01 March 2022 |
|
|
||||
Neil Robert Richardson | Ymddiriedolwr | 03 September 2021 |
|
|
||||
Neil James Mansfield | Ymddiriedolwr | 03 September 2021 |
|
|
||||
Peter Kinsman | Ymddiriedolwr | 29 October 2020 |
|
|
||||
Russ Wardle | Ymddiriedolwr | 20 March 2020 |
|
|
||||
DORCAS ELIZABETH CRESSWELL | Ymddiriedolwr | 24 March 2014 |
|
|||||
COLONEL TIM VAN-REES MBC CD BA DL | Ymddiriedolwr | 08 June 2012 |
|
|||||
MR R C MAY-HILL | Ymddiriedolwr | 08 June 2012 |
|
|
||||
David Maxwell Warren | Ymddiriedolwr | 29 August 2011 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.