Hanes ariannol CARERS TRUST
Rhif yr elusen: 1145181
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £6.58m | £6.00m | £9.92m | £9.28m | £8.80m | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.19m | £5.76m | £9.56m | £8.42m | £9.25m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £2.64m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £1.68m | £1.61m | £4.12m | £2.76m | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £5.61m | £5.52m | £9.54m | £8.87m | £8.37m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £443.33k | £59.00k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £467.38k | £400.74k | £372.44k | £403.71k | £414.40k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £4.43k | £6.41k | £3.26k | £1.15k | £4.73k | |
|
Incwm - Arall | £53.07k | £19.26k | £437 | £8.40k | £8.65k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £270.05k | £172.18k | £286.54k | £274.16k | £710.32k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £3.71m | £4.63m | £8.55m | £7.42m | £7.97m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £1.48m | £1.12m | £1.01m | £1.00m | £1.28m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £26.69k | £42.18k | £31.74k | £24.08k | £18.43k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £889.06k | £1.60m | £4.38m | £4.02m | £3.30m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.