Hanes ariannol HUMAN CAPABILITY FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1145084
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.11m | £22.31m | £2.01m | £29.78m | £56.93m | |
|
Cyfanswm gwariant | £486.83k | £897.46k | £1.24m | £21.98m | £25.46m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £735.38k | £20.98m | £599.77k | £6.97m | £31.73m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £15.80k | £9.29k | £11.42k | £21.49m | £22.91m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £354.73k | £1.32m | £1.40m | £1.32m | £2.29m | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £2.21k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £462.66k | £777.15k | £1.10m | £601.87k | £1.56m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £21.22m | £23.90m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £22.14k | £0 | £0 | £0 | £10.01k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £440.53k | £777.15k | £1.10m | £601.87k | £1.23m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £24.17k | £120.31k | £136.21k | £155.33k | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.