Hanes ariannol CAMBRIDGE WOODWIND MAKERS
Rhif yr elusen: 1146167
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/10/2019 | 31/10/2020 | 31/10/2021 | 31/10/2022 | 31/10/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £96.97k | £69.83k | £84.57k | £65.70k | £189.90k | |
|
Cyfanswm gwariant | £84.68k | £73.16k | £77.43k | £51.47k | £102.83k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £15.58k | £18.87k | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.