ymddiriedolwyr ENCOUNTER CHURCH ILFRACOMBE
Rhif yr elusen: 1145236
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pastor Craig Stuart Mason | Cadeirydd | 11 April 2022 |
|
|
||||
Anne Margaret Mason | Ymddiriedolwr | 15 September 2022 |
|
|
||||
Mark Joseph Kempson | Ymddiriedolwr | 17 September 2020 |
|
|
||||
PAUL PARSONS | Ymddiriedolwr | 17 September 2020 |
|
|
||||
Miriam Lorna Myra BAKER | Ymddiriedolwr | 17 September 2020 |
|
|
||||
Thomas Bradley | Ymddiriedolwr | 10 May 2019 |
|
|
||||
Rachel Holmes | Ymddiriedolwr | 01 January 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.