Hanes ariannol BUSINESS OPPORTUNITIES FOR THE PHYSICALLY HANDICAPPED LIMITED
Rhif yr elusen: 1146329
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 17/01/2019 | 17/01/2020 | 17/01/2021 | 17/01/2022 | 17/01/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £78.55k | £89.48k | £71.56k | £71.56k | £112.76k | |
|
Cyfanswm gwariant | £71.67k | £69.30k | £80.74k | £73.10k | £118.55k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.