Hanes ariannol LAUNCESTON FOODBANK LTD
Rhif yr elusen: 1146082
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (68 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/10/2018 | 31/10/2019 | 31/10/2020 | 31/10/2021 | 31/10/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £73.16k | £86.38k | £116.53k | £96.56k | £117.77k | |
|
Cyfanswm gwariant | £76.69k | £89.20k | £98.92k | £97.10k | £104.78k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £18.05k | £13.59k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.