Hanes ariannol LOCAL TRUST
Rhif yr elusen: 1147511
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £7.91m | £3.91m | £1.27m | £556.00k | £1.76m | |
|
Cyfanswm gwariant | £32.78m | £21.46m | £22.18m | £26.20m | £21.09m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £3.37m | £344.34k | £353.00k | £295.00k | £175.00k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £4.52m | £3.57m | £915.00k | £256.00k | £1.58m | |
|
Incwm - Arall | £16.07k | £767 | £0 | £5.00k | £4.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £32.45m | £21.16m | £22.02m | £26.08m | £20.96m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £324.81k | £294.82k | £154.00k | £122.00k | £124.00k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £197.58k | £228.98k | £196.00k | £266.00k | £305.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £27.60m | £15.26m | £15.88m | £18.96m | £13.57m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £324.81k | £294.82k | £154.00k | £122.00k | £124.00k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.