Hanes ariannol FRIENDS OF ASHLEIGH ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1146184
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 27/08/2016 | 27/08/2017 | 27/08/2018 | 27/08/2019 | 27/08/2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £5.56k | £8.71k | £13.16k | £10.64k | £6.04k | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.96k | £12.44k | £11.44k | £13.61k | £7.06k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.