ymddiriedolwyr THE FROEBEL TRUST
Rhif yr elusen: 1145128
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARK NEALE CB | Cadeirydd | 01 August 2013 |
|
|
||||
Dr Kate Hoskins | Ymddiriedolwr | 27 January 2022 |
|
|
||||
Dr Fufy Demissie | Ymddiriedolwr | 27 January 2022 |
|
|
||||
Paula Lester | Ymddiriedolwr | 27 January 2022 |
|
|
||||
Abha Pandya Hurri | Ymddiriedolwr | 22 April 2021 |
|
|
||||
Catriona Helen Gill | Ymddiriedolwr | 22 April 2021 |
|
|
||||
Dr Sharon Colilles | Ymddiriedolwr | 22 April 2021 |
|
|
||||
Lilah Woods | Ymddiriedolwr | 28 November 2019 |
|
|
||||
Dr Lucy Frances Parker | Ymddiriedolwr | 28 September 2019 |
|
|
||||
Holli Williams | Ymddiriedolwr | 26 September 2019 |
|
|
||||
Professor Jean-Noel Ezingeard | Ymddiriedolwr | 26 September 2019 |
|
|
||||
Michael Pearson | Ymddiriedolwr | 31 January 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.