ymddiriedolwyr MOTHER TONGUE & SUPPLEMENTARY SCHOOLS PARTNERSHIP
Rhif yr elusen: 1147231
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Senait Gebrehiwet | Ymddiriedolwr | 04 April 2023 |
|
|||||
Yussuf Ahmed | Ymddiriedolwr | 12 January 2023 |
|
|||||
Sandra Volcere | Ymddiriedolwr | 14 September 2022 |
|
|
||||
Maria Ghile | Ymddiriedolwr | 09 December 2021 |
|
|
||||
Ahcene Mohamed Nacer | Ymddiriedolwr | 09 December 2021 |
|
|
||||
Mohamed Abdulkadir Hussein | Ymddiriedolwr | 21 January 2020 |
|
|
||||
Sadia Ahmed-Nur Ali | Ymddiriedolwr | 14 January 2020 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.