Hanes ariannol LENCH'S TRUST
Rhif yr elusen: 1145847
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.53m | £2.31m | £2.58m | £2.63m | £3.05m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.45m | £2.31m | £2.36m | £2.52m | £2.83m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £312 | £15 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £2.09m | £2.06m | £2.08m | £2.26m | £2.41m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £15 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £394.79k | £222.26k | £282.08k | £328.08k | £464.66k | |
|
Incwm - Arall | £41.41k | £34.78k | £214.41k | £43.82k | £176.57k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.45m | £2.31m | £2.26m | £2.50m | £2.80m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £91.89k | £0 | £27.81k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £9.60k | £0 | £10.05k | £12.25k | £12.25k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £91.89k | £0 | £27.81k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £10.05k | £26.58k | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.