Hanes ariannol NEWCASTLE CARERS
Rhif yr elusen: 1145373
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (21 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £686.48k | £861.72k | £895.18k | £842.28k | £920.23k | |
|
Cyfanswm gwariant | £710.33k | £667.79k | £719.00k | £860.80k | £1.00m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £566.74k | £693.83k | £666.29k | £664.23k | £695.20k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £5.00k | £5.00k | £74.81k | £47.16k | £59.07k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £116.97k | £164.06k | £228.89k | £177.43k | £225.00k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £2.77k | £3.84k | £10 | £617 | £24 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £566.74k | £693.83k | £666.29k | £664.23k | £695.20k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £709.28k | £665.82k | £718.81k | £859.48k | £923.94k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £1.04k | £1.96k | £187 | £1.32k | £376 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £3.48k | £14.17k | £5.84k | £173.01k | £12.74k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £80.59k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.