ymddiriedolwyr MEDWAY CARES
Rhif yr elusen: 1145540
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yin Kiu Lam | Ymddiriedolwr | 01 June 2024 |
|
|
||||
Natasha Suzanne Sadler | Ymddiriedolwr | 01 June 2022 |
|
|
||||
Ryan Condron | Ymddiriedolwr | 01 June 2022 |
|
|
||||
Kimberley Reynolds | Ymddiriedolwr | 01 November 2019 |
|
|
||||
Karen Adgie | Ymddiriedolwr | 01 March 2019 |
|
|
||||
Bethany Jayne Bland | Ymddiriedolwr | 03 April 2018 |
|
|
||||
Jill Woodbridge | Ymddiriedolwr | 14 January 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.