Hanes ariannol PLAYABILITY
Rhif yr elusen: 1145515
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2017 | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £87.31k | £98.95k | £21.23k | £22.97k | £17 | |
|
Cyfanswm gwariant | £85.53k | £91.47k | £81.95k | £39.57k | £23.70k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £49.83k | £50.86k | £4.64k | £7.46k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.