Hanes ariannol SALFORD BEING HEARD
Rhif yr elusen: 1146594
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2013 | 31/03/2014 | 31/03/2015 | 31/03/2016 | 30/06/2017 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £64.09k | £63 | £70.67k | £71.71k | £15.12k | |
|
Cyfanswm gwariant | £65.38k | £67 | £70.44k | £63.74k | £53.50k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £9.00k | £0 | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £0 | £11.25k | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.