Hanes ariannol CHRIST EXHIBITION MINISTRY
Rhif yr elusen: 1145395
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (279 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 02/02/2019 | 02/02/2020 | 02/02/2021 | 02/02/2022 | 02/02/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £29.77k | £22.63k | £21.71k | £21.16k | £26.19k | |
|
Cyfanswm gwariant | £28.57k | £27.44k | £20.93k | £18.77k | £21.28k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.