ymddiriedolwyr THE PERU MISSION
Rhif yr elusen: 1145812
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anthony Graham | Cadeirydd | 01 November 2021 |
|
|
||||
Ruth Anne Everitt | Ymddiriedolwr | 07 September 2023 |
|
|
||||
Rev Canon Michael John Everitt | Ymddiriedolwr | 01 November 2021 |
|
|||||
Joanne Marie Hopper Holdsworth | Ymddiriedolwr | 14 November 2019 |
|
|
||||
Tony Joy | Ymddiriedolwr | 29 November 2015 |
|
|
||||
Rev DENNIS TINDALL | Ymddiriedolwr | 29 November 2014 |
|
|||||
ALLAN HARGREAVES | Ymddiriedolwr | 13 November 2013 |
|
|||||
GERARD MORAN | Ymddiriedolwr | 13 November 2013 |
|
|
||||
FRANCIS LIAM HUGH O'NEILL | Ymddiriedolwr | 08 February 2012 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.