ymddiriedolwyr The ITSA Digital Trust
Rhif yr elusen: 1146157
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (3 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michael Richardson Ratcliffe | Cadeirydd | 22 December 2011 |
|
|
||||
Andrew Charles Bates | Ymddiriedolwr | 06 June 2024 |
|
|
||||
Simon John Ashley | Ymddiriedolwr | 04 June 2024 |
|
|
||||
Mark Richard Diaz | Ymddiriedolwr | 13 May 2024 |
|
|
||||
Emily Fraser | Ymddiriedolwr | 27 March 2024 |
|
|
||||
Joanna Sarah Hill | Ymddiriedolwr | 08 February 2016 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.