Hanes ariannol THE RACING FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1145297
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.30m | £2.12m | £1.67m | £3.66m | £2.10m | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.32m | £4.07m | £7.41m | £7.45m | £2.55m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £290 | £10.00k | £1.75m | £9.00k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £12.00k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £2.30m | £1.83k | £1.66m | £1.91m | £2.08m | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £4.00k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £5.19m | £3.76m | £7.19m | £7.19m | £2.36m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £128.00k | £313.00k | £216.00k | £252.00k | £189.00k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £16.00k | £296.00k | £328.00k | £18.00k | £19.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £4.91m | £3.47m | £6.80m | £6.72m | £1.82m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £128.00k | £313 | £216.00k | £207.00k | £131.00k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.