Trosolwg o’r elusen GREENWICH GURKHA EX-SERVICEMEN ASSOCIATION
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Charitable Activities during the period: 1. Celebrated Nepalese New Year Fri 13 Apr 2012. 2. Visited to Isle of Wight Sat 25 Aug 2012. 3. Celebrated Nepalese festival Tihar on Fri 02 Nov 2012. 4. Attended the Armed forces day on Sat 30 Jun 2012 and Remembrance Day on Sun 11 Nov 2012.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 January 2023
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £30,770 o 1 gontract(au) llywodraeth
Pobl
9 Ymddiriedolwyr
13 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelRoedd un neu fwy o’r cyflogeion yn ymddiriedolwyr yn flaenorol
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.