Hanes ariannol BIG LOCAL TRUST
Rhif yr elusen: 1145916
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.60m | £3.63m | £1.02m | £380.00k | £1.71m | |
|
Cyfanswm gwariant | £32.53m | £20.35m | £21.15m | £25.11m | £20.28m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £0 | N/A | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | N/A | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £30.00k | £0 | £0 | N/A | £139.00k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | N/A | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £4.52m | £3.56m | £911.00k | N/A | £1.57m | |
|
Incwm - Arall | £48.21k | £67.03k | £111.00k | N/A | £4.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £32.21m | £20.05m | £20.99m | N/A | £20.16m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £324.81k | £294.82k | £154.00k | N/A | £124.00k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £197.58k | £236.20k | £207.00k | N/A | £305.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £27.44m | £14.32m | £15.08m | N/A | £13.19m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £324.81k | £294.82k | £154.00k | N/A | £124.00k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | N/A | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.