Hanes ariannol FARMING AND WILDLIFE ADVISORY GROUP SOUTH WEST LTD
Rhif yr elusen: 1146071
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.53m | £1.93m | £2.92m | £3.86m | £3.55m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.58m | £1.94m | £2.58m | £3.65m | £3.84m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £169.15k | £412.53k | £771.70k | £831.92k | £718.11k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £808.74k | £878.17k | £1.23m | £2.00m | £1.60m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £81.20k | £110.71k | £142.65k | £127.86k | £168.45k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £16.63k | £23.62k | £11.02k | £7.49k | £11.97k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.43m | £1.79m | £2.76m | £3.72m | £3.37m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £287 | £41 | £19 | £442 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £2.23k | £580 | £0 | £2.04k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.57m | £1.90m | £2.58m | £3.63m | £3.80m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £17.84k | £39.80k | £4.22k | £15.98k | £40.19k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £5.92k | £5.64k | £5.97k | £9.66k | £9.86k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £44.08k | £3.75k | £0 | £4.40k | £34.51k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.