ymddiriedolwyr NATIONAL NUMERACY
Rhif yr elusen: 1145669
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Perdita Fraser | Cadeirydd | 27 April 2021 |
|
|||||
Sandra Wallace | Ymddiriedolwr | 25 January 2022 |
|
|
||||
Sherry Leigh Coutu | Ymddiriedolwr | 25 January 2022 |
|
|
||||
Hiten Hirabhai Patel | Ymddiriedolwr | 25 January 2022 |
|
|
||||
CATHERINE VIVIEN PAULSON-ELLIS | Ymddiriedolwr | 03 May 2020 |
|
|||||
Graham Keniston-Cooper | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||
Professor Christopher Mark Linton | Ymddiriedolwr | 05 August 2019 |
|
|||||
Paul Coffey | Ymddiriedolwr | 24 April 2018 |
|
|||||
Lynne McClure | Ymddiriedolwr | 01 February 2018 |
|
|||||
ANDREW HALDANE | Ymddiriedolwr | 26 October 2016 |
|
|
||||
Edward Brunel-Cohen | Ymddiriedolwr | 02 September 2016 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.