Hanes ariannol THE AMELIA-GRACE RAINBOW FUND
Rhif yr elusen: 1146031
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/01/2016 | 31/01/2017 | 31/01/2018 | 31/01/2019 | 31/01/2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £105.21k | £59.23k | £129.68k | £105.75k | £112.47k | |
|
Cyfanswm gwariant | £96.14k | £61.50k | £71.28k | £74.91k | £103.56k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.