Hanes ariannol LANGLEY HOUSE TRUST
Rhif yr elusen: 1146304
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £12.67m | £14.04m | £15.79m | £16.35m | £18.58m | |
|
Cyfanswm gwariant | £13.00m | £13.21m | £14.88m | £16.30m | £19.05m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £12.03m | £13.30m | £15.06m | £15.93m | £17.98m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £236.00k | £209.00k | £372.00k | £135.00k | £353.00k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £31.00k | £35.00k | £38.00k | £37.00k | £35.00k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £12.37m | £13.33m | £15.34m | £16.15m | £18.14m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £33.00k | £47.00k | £34.00k | £29.00k | £60.00k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £424.00k | £6.00k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £500 | £73.96k | £81.93k | £25.00k | £125.13k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £12.79m | £13.03m | £14.76m | £16.15m | £18.93m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £208.00k | £184.00k | £128.00k | £152.00k | £114.00k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £79.78k | £59.79k | £43.24k | £59.48k | £98.37k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.