ymddiriedolwyr CHESHAM YOUTH CENTRE LTD
Rhif yr elusen: 1148852
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frances Van Ijzendoorn | Cadeirydd | 01 October 2015 |
|
|
||||
Alison Dawson | Ymddiriedolwr | 21 May 2024 |
|
|
||||
Nigel John Hill | Ymddiriedolwr | 08 April 2024 |
|
|
||||
Alan David Bath | Ymddiriedolwr | 29 September 2023 |
|
|
||||
Krzysztof Ochedowski | Ymddiriedolwr | 18 November 2021 |
|
|
||||
Isabelle Claire Hatfield | Ymddiriedolwr | 18 November 2021 |
|
|
||||
NOEL LAWRENCE BROWN ACIB | Ymddiriedolwr | 09 February 2012 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.