Hanes ariannol HILLBROOK GRANGE RESIDENTIAL CARE HOME
Rhif yr elusen: 1146488
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.17m | £1.24m | £1.27m | £1.27m | £1.54m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.15m | £1.22m | £1.36m | £1.53m | £1.70m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £168.04k | £118.01k | £80.28k | £156.82k | £151.02k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £85.72k | £76.89k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £830 | £120 | £89.13k | £9.93k | £730 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.15m | £1.22m | £1.16m | £1.24m | £1.49m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £14.96k | £18.51k | £16.63k | £15.94k | £48.94k | |
|
Incwm - Arall | £1.21k | £1.60k | £500 | £50 | £23 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £830 | £120 | £3.41k | £9.93k | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.14m | £1.21m | £1.35m | £1.52m | £1.70m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £3.47k | £4.56k | £4.80k | £3.44k | £3.94k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £18.19k | £18.76k | £25.89k | £26.89k | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £3.47k | £4.56k | £4.80k | £3.44k | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.