Hanes ariannol MEMORIAL HALL AND THEATRE
Rhif yr elusen: 502574
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2011 | 31/03/2012 | 31/03/2013 | 30/09/2014 | 30/09/2015 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £509.63k | £505.65k | £463.92k | £688.93k | £252.67k | |
|
Cyfanswm gwariant | £501.40k | £556.86k | £505.50k | £717.98k | £3.37m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £75.83k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £219.38k | £208.79k | N/A | £270.80k | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £61.55k | £72.70k | N/A | £116.20k | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £180.44k | £199.19k | N/A | £267.04k | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £48.26k | £24.96k | N/A | £34.90k | N/A | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £425.51k | £469.72k | N/A | £602.16k | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £3.50k | £5.15k | N/A | £5.25k | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | N/A | £15 | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.