ymddiriedolwyr THE ALDERSHOT GARRISON PRE-SCHOOL SETTINGS
Rhif yr elusen: 1146542
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jemma Ashley Gaskin | Ymddiriedolwr | 11 January 2023 |
|
|
||||
Geraldine Patricia Bell | Ymddiriedolwr | 11 January 2023 |
|
|
||||
Darren Nicholl | Ymddiriedolwr | 01 March 2022 |
|
|
||||
David Betts | Ymddiriedolwr | 27 November 2020 |
|
|
||||
Sarah Stephenson | Ymddiriedolwr | 19 March 2020 |
|
|
||||
Kay Bayliss | Ymddiriedolwr | 22 November 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.